Y CWMNI SIARAD / THE TALKING COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention or relief of mental distress for the public benefit of people living in Wales in particular but not exclusively by the provision of evidence based, accessible psychological therapies, counselling and support services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerdydd
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2019: CIO registration
- YCS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Hurley-Tyres | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Michele Ryan | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Claire Charlton | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||
Lee Parfitt | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Emma Rachael George | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.79k | £124.41k | £62.52k | £112.96k | £141.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.10k | £89.47k | £112.88k | £121.08k | £123.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF MENTAL DISTRESS FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE LIVING IN WALES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EVIDENCE BASED, ACCESSIBLE PSYCHOLOGICAL THERAPIES, COUNSELLING AND SUPPORT SERVICES. 2. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG PEOPLE LIVING IN WALES WHO EXPERIENCE MENTAL DISTRESS BY PREVENTING THEM FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY INVOLVING SOCIALLY EXCLUDED GROUPS IN EVALUATING AND DESIGNING MENTAL WELLBEING SERVICES THAT ENABLE INCREASED ACCESS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Y CWMNI SIARAD
YCS THERAPY CENTRE
31 The Parade
Roath
CARDIFF
CF24 3AD
- Ffôn:
- 07763120331
- E-bost:
- admin@ycscounsellingwales.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window