PROJECT 229

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Project 229 is a pro-active community centre for ages 0 to 99 and beyond with a whole family approach. Project 229, alongside partner organisations, provides opportunities through which people are empowered to counter isolation, build relationships, develop life-skills, be supported/support others, improve resilience, grow in self-esteem and make positive changes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bedford
Llywodraethu
- 31 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIONEL GEOFFREY STEWART M.B.E | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|
||||||
Francis McMahon | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||
SHARON PATRICIA GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||||
Dr HELEN JANE SISMEY-DURRANT | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||||
BIPINCHANDRA SHAH | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.35k | £164.99k | £172.00k | £202.10k | £187.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.68k | £165.13k | £153.83k | £171.46k | £159.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.98k | £17.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.89k | £37.78k | £18.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 May 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF KEMPSTON AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. 2. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY). 3. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PROJECT 229
227-229 BEDFORD ROAD
KEMPSTON
BEDFORD
MK42 8DA
- Ffôn:
- 01234840880
- E-bost:
- comments@project229.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window