Hanes ariannol AIDEN'S FUNDS FOR FUN

Rhif yr elusen: 1178316
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.05k £4.50k £536 £3.28k £1.48k
Cyfanswm gwariant £3.63k £4.66k £1.92k £5.75k £3.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A