Hanes ariannol CLEOBURY MORTIMER MEN'S SHED ("CMMS")

Rhif yr elusen: 1178085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.51k £17.93k £18.77k £4.87k £1.87k
Cyfanswm gwariant £24.22k £9.79k £15.41k £3.92k £2.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £250 N/A N/A N/A N/A