MILTON KEYNES CHORALE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the CIO are to advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects by any means the trustees see fit, including through the presentation of public concerts and recitals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 268507 MILTON KEYNES CHORALE
- 18 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Swann | Cadeirydd | 18 April 2018 |
|
|
||||
Sarah Dalmais | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Nicky Moss | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Suzanne Lucy Morris | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr John Pembery | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr Rebecca Jane Kitchen | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jacky Holloway | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Dyer | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
CYRIL WOOD | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Ruth Wilkinson | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Glenys Bloomfield | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.82k | £2.90k | £42.51k | £37.44k | £41.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.59k | £12.83k | £51.50k | £33.36k | £38.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Apr 2018 as amended on 15 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 MERINO GREEN
OAKRIDGE PARK
MILTON KEYNES
MK14 6FL
- Ffôn:
- 01908222232
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window