ymddiriedolwyr ASHFORD TOGETHER
Rhif yr elusen: 1180283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MARK LLOYD EASON | Cadeirydd | 12 October 2018 |
|
|||||||||||
SOPHIE CARNABY | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||||||
Revd. Canon Dr. Jeremy Frederick Worthen | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|||||||||||
Rev Mark Stephen Hirst | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||||
MATTHEW JOHN EASON | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||||||
IAN PATRICK FOWKES | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||||||
RICHARD FINLINSON MBE | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.