EAST MIDLANDS MINISTRY TRAINING COURSE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education/Training in Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
- 07 Tachwedd 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- EMMTC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.39k | £292.84k | £293.98k | £239.88k | £146.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.50k | £300.31k | £284.03k | £261.93k | £162.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 12 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | 07 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 01 Gorffennaf 2011 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | 30 Mehefin 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 25 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | 17 Mehefin 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JUNE 1980 AS AMENDED 12 DECEMBER 1980, 20 MARCH 1981 AND 4 DECEMBER 1981
Gwrthrychau elusennol
TO TRAIN MATURE STUDENTS SPONSERED BY THE CHURCHES OF THE EAST MIDLAND FOR ORDAINED AND LAY MINISTRY, AND ALSO ANY OTHER STUDENTS WHO MAY WICH TO UNDERTAKE THE SAME TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window