ISHAMI FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ishami Foundation uses the power of sport and storytelling to build equality, tolerance and lasting peace in Rwanda and the UK. We work with survivors, young people and vulnerable communities. Our activities empower participants by fostering respect, team spirit, critical thinking and resilience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Rwanda
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Wallis | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Paul Ryumugabe | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Naila Amida Kira | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Joel Freedman | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.85k | £6.53k | £25.50k | £9.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.42k | £5.85k | £11.00k | £16.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 30 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 30 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Awst 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Awst 2024 | 114 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 01 Hydref 2023 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 01 Hydref 2023 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 02 Mai 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 02 Mai 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY IN THE UK AND RWANDA FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) WORKING WITH PARTNERS TO ELIMINATE DISCRIMINATION, PARTICULARLY ON THE GROUNDS OF RACE, ETHNIC GROUP OR GENDER; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING SPORTING ACTIVITIES, IN PARTICULAR FOOTBALL TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS; AND (D) DRAWING ON GENOCIDE SURVIVOR STORIES TO HELP CULTIVATE A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE 1994 GENOCIDE AGAINST THE TUTSI IN RWANDA AND OTHER GENOCIDES AND RELATED ISSUES THROUGH SHARING SURVIVOR TESTIMONIES, PARTICIPATING IN EDUCATIONAL AND CULTURAL EVENTS AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE. TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF YOUNG PEOPLE IN THE UK AND RWANDA THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES, IN PARTICULAR FOOTBALL, PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5th Floor
14-16 Dowgate Hill
London
EC4R 2SU
- Ffôn:
- 07730538729
- E-bost:
- info@ishamifoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window