ZOAR CHAPEL FELLOWSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Christian organisation for the propagation of Christian materials and teaching and the use of our facilities for related ceremonies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 30 Hydref 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Dandy | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
RICHARD ANTHONY PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.54k | £4.39k | £1.43k | £33.00k | £27.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.57k | £2.15k | £2.31k | £27.35k | £24.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 04 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | 04 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 07 Ebrill 2022 | 280 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | 23 Mai 2022 | 326 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 09 Ebrill 2021 | 282 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | 09 Ebrill 2021 | 282 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING DOCTRINES: (I) THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION OF CHRISTIANITY MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MEANS OF BROADCASTING CHRISTIANITY MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE; AND (II) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN WEST SUSSEX FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF CHRISTIAN FESTIVALS, AND PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON CHRISTIANITY TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH; (B) TO RELIEVE THE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS OF PERSONS RESIDENT IN WEST SUSSEX AND THE SOUTH OF ENGLAND SUFFERING FROM DIFFICULT PERSONAL CIRCUMSTANCES, FOR EXAMPLE BEREAVEMENT OR LOSS, BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS; (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF THE CHRISTIAN FAITH; AND (D) TO RELIEVE HARDSHIP AND DISTRESS AMONG HOMELESS PEOPLE IN WEST SUSSEX BY PROVIDING SHELTER AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chapel House
Petworth Road
Wisborough Green
BILLINGSHURST
RH14 0BH
- Ffôn:
- 01403 700803
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window