COSMIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COSMIC SUPPORTS THE WORK OF THE NEONATAL AND PAEDIATRIC INTENSIVE CARE SERVICES OF IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST, LONDON. THE SERVICE OPERATES AT ST MARY'S HOSPITAL, PADDINGTON, AND AT QUEEN CHARLOTTE'S HOSPITAL, HAMMERSMITH. WE PURCHASE LEADING EDGE EQUIPMENT, SUPPORT RESEARCH, FUND STAFF TRAINING AND PROVIDE ACCOMMODATION & EMOTIONAL AND PRACTICAL SUPPORT FOR PARENTS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Westminster
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- THE WINNICOTT FOUNDATION CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SIMON NADEL | Cadeirydd | 08 February 2023 |
|
|
||||
Amanda Hamerla | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Dr Sunit Vinod Godambe | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Jeanne DiIorio Altberger | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Henry Edward Hugh St George | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Sara Wan | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Jeremy Mills | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Dr Thomas Lissauer | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Joshua Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Angela Birkin | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.87k | £529.90k | £374.03k | £564.21k | £460.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.81k | £387.29k | £431.99k | £519.51k | £671.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.17k | £16.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £444.16k | N/A | £562.17k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £68.42k | N/A | £1.19k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £161 | N/A | £842 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £17.17k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £585 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £311.33k | N/A | £375.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £75.96k | N/A | £144.29k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £31.47k | N/A | £26.97k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 29 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Oct 2018 as amended on 04 Feb 2020 as amended on 23 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are: 1. to further the charitable purposes of neonatal units and paediatric units at hospitals in London, in particular but not limited to the neonatal unit at St Mary's Hospital, Paddington, London W2 and at Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, Hammersmith, London W12 (the "NICU") and the paediatric unit at St Mary’s Hospital, Paddington, London W2 (the “PICU”) in particular (but without prejudice to the generality of the foregoing) for the improvement in the care of newborn babies and of children through the provision of equipment or facilities and for the provision of facilities for the accommodation and support of parents of children being treated in the NICU or the PICU or any additional neonatal or paediatric unit at either hospital or any neonatal or paediatric unit that replaces the function of either of them; and 2. the advancement of medical science for the public benefit and for the promotion of other charitable purposes for the benefit of children.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cosmic
10 London Mews
LONDON
W2 1HY
- Ffôn:
- 02033126175
- E-bost:
- info@cosmiccharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window