DEXTERS ODYSSEY

Rhif yr elusen: 1178623
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 26 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our aim is simple, to help families spend more time together & relieve parents of the additional, as well as unexpected financial challenge of their child going through treatment. Partnering with Bristol Royal Hospital for Children, we provide parents with 4 offerings whilst their child receives treatment; *Coffee Break & Cake *Dexters Hamper *Odyssey Entertainment Package *Help Out Vouchers

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £7,702
Cyfanswm gwariant: £10,743

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
  • Dinas Bryste

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1179419 KAYLUMS KISSES
  • 23 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1164367 STACEY'S SMILES
  • 04 Mehefin 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREW PHILIP LIEBOW Cadeirydd 04 June 2018
Dim ar gofnod
Myles Dorian Horton Ymddiriedolwr 16 March 2019
Dim ar gofnod
Chris Adam Sweeting Ymddiriedolwr 16 March 2019
Dim ar gofnod
Faye Bridget Perry Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
LUCY ELLEN LIEBOW Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod
Leila Jayne Morrill Horton Ymddiriedolwr 04 June 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.27k £45.73k £6.65k £36.42k £7.70k
Cyfanswm gwariant £18.56k £20.33k £13.50k £12.57k £10.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 26 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 26 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 15 Gorffennaf 2024 76 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 15 Gorffennaf 2024 76 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 30 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 21 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 21 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Esson Road
BRISTOL
BS15 1NP
Ffôn:
07563398670