ymddiriedolwyr HOMEWISE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1179077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Baldwin | Cadeirydd | 26 July 2022 |
|
|
||||
Barbara Ashworth | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Sinclair | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Derek Linden King | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|
||||
Dorothy Westell | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
|
||||
BERNARD HOLDEN | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.