FRIENDS OF PONTARDAWE ARTS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to support the artistic and community activities undertaken at Pontardawe Arts Centre. Promoting public interest and education in the arts by supporting and assisting the provision of facilities at the Centre. We seek to provide practical and financial support and volunteering opportunities for the Centre, an important cultural, educational and recreational community hub.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Castell-nedd Port Talbot
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GRANT LOGAN DUNCAN | Cadeirydd | 02 May 2019 |
|
|
||||
John Puzey | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|||||
Heather Pudner | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
MARTIN BOWEN DAVIES M.ED. | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Kathleen Ann Davies | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
JILL ALLISON WILLIAMS M.A. | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
DAVID PHILIP LLOYD DAVIES LLB | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.46k | £3.79k | £1.39k | £35.59k | £2.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.26k | £2.50k | £1.15k | £520 | £4.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 03 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS IN ALL ITS FORMS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AT PONTARDAWE ARTS CENTRE AS A CULTURAL, EDUCATIONAL AND RECREATIONAL CENTRE THROUGH THE ACTIVITIES OF THE FRIENDS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF VOLUNTEERING OPPORTUNITIES, PRACTICAL AND FINANCIAL SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Pontardawe Arts Centre
Herbert Street
Pontardawe
SWANSEA
SA8 4ED
- Ffôn:
- 07813145336
- E-bost:
- pacfriends1@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window