MALCOLM HART FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim is to build Quiet Rooms for family members visiting family and friends in ICU at Hammersmith Hospital and other hospitals. We raise money by having fundraising events such as cinema film screenings, summer tea parties, football tournaments and donations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSALIND HART | Cadeirydd | 20 February 2018 |
|
|
||||
Natasha Reissner | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
LIA DANIELLE HART | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
LISA REISSNER | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
JACKIE LEIGH | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
RONIT MICHELLE GERBER | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
LISA CRESE | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
ALEXANDRA WELKA | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
PAUL GERRARD | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
BENJAMIN ROSS HART | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
PAUL SILVERSTEIN | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.51k | £2.52k | £334 | £9.31k | £3.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78k | £19.81k | £1.39k | £1.91k | £1.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Awst 2022 | 196 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Mawrth 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Mawrth 2021 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS OF PATIENTS SUFFERING BLOOD CANCER RELATED DISEASES AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE BEING TREATED IN HAEMATOLOGY AND INTENSIVE CARE AT HAMMERSMITH HOSPITAL, LONDON BY THE PROVISION OF SERVICES AND SUPPORT TO ENHANCE THEIR HEALTH AND WELL-BEING FOLLOWING DIAGNOSIS AND DURING TREATMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Malcolm Hart Foundation
2B Jordans Way
Bricket Wood
St. Albans
Hertfordshire
AL2 3SL
- Ffôn:
- 07703360214
- E-bost:
- natashareissner@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window