ymddiriedolwyr CHILDMINDING UK
Rhif yr elusen: 1182575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Elizabeth Cobb | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Ivy Rose Owusu-Baah | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Hayley Mackay | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Theresa Anderson | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Julie Coombes | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Jennifer Welling | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Lisa Marie Wallace | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Honor Edgar | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Anita Linda Baxter | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Burton | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.