Hanes ariannol ST CATHERINES HOSPICE (LANCASHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 512186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.26m | £7.44m | £7.63m | £9.13m | £8.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.88m | £7.21m | £6.79m | £7.22m | £8.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £400.00k | £400.00k | £400.00k | £400.00k | £400.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.35m | £1.39m | £1.45m | £1.43m | £1.91m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.06m | £1.91m | £1.65m | £2.97m | £2.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.13m | £3.15m | £1.96m | £3.25m | £3.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £2.11m | £2.23m | £2.19m | £2.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.00k | £84.00k | £60.00k | £76.00k | £97.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £180.00k | £1.74m | £642.00k | £22.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £846.00k | £795.00k | £743.00k | £2.05m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.13m | £5.46m | £5.31m | £5.25m | £6.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.75m | £1.75m | £1.48m | £1.97m | £2.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £10.00k | £9.00k | £12.00k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.00k | £14.00k | £14.00k | £16.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.