MUSIC FOR LIBERIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Music for Liberia raises money for children and education in Liberia through music-based fundraising in the UK. Our donations enable our charity partners and beneficiaries to fund crucial work in Liberia, including funding scholarships, supporting rural schools and providing financial relief for educators.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn Padmore | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Page | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Abbas Hussain | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
K. IMBEAH | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77k | £4.77k | £3.84k | £2.07k | £2.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.53k | £3.37k | £5.17k | £2.57k | £2.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 2016 AS AMENDED ON 09 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF CHILDREN IN LIBERIA WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AS A RESULT OF POVERTY, DISABILITY, SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR OTHER DISADVANTAGE BY SUPPLYING THEM WITH FINANCIAL ASSISTANCE 2. FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PROMOTION OF THE ARTS IN THE UK BY CREATING HIGH-QUALITY MUSIC EVENTS FOR THE GENERAL PUBLIC WITH ARTISTS FROM DIFFERENT CULTURAL AND ARTISTIC BACKGROUNDS; AND THE ADVANCEMENT OF YOUNG MUSICIANS IN LONDON BY PROVIDING THEM, THROUGH OUR EVENTS, WITH EDUCATION AND PERFORMANCE OPPORTUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62B
TURNHAM GREEN TERRACE
LONDON
62B
TURNHAM GREEN TERRACE
W41QN
- Ffôn:
- 07922665530
- E-bost:
- info@musicforliberia.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window