SOUTH YORKSHIRE INDUSTRIAL HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
During the year the Society held a series of public lectures, organised visits of interest to the membership, continued work on regular publications and continued to monitor developments at its various sites and elsewhere in South Yorkshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 506339 SOUTH YORKSHIRE INDUSTRIAL HISTORY SOCIETY
- 15 Mai 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Martin Jackson Ball | Cadeirydd | 21 October 2019 |
|
|||||||
Jayne Wright | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||||
Janet Audrey Brown | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||
Christopher Martin Jones | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Stephen Myers | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||||
James McNeil BA ACIfA | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||||
MARGARET TYLEE | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||||
John Cooper | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||||
Ruth Tiddy | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||||
David Graham Cantrell | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||||
Andrew William Dunlop | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||||
Dr James McQuaid | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13k | £1.98k | £5.02k | £77.98k | £2.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.63k | £873 | £1.47k | £3.82k | £4.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 May 2018
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION AND INSTRUCTION OF THE PUBLIC BY THE FURTHERANCE OF THE STUDY, INVESTIGATION, DESCRIPTION AND PRESERVATION OF THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF THE TRADES WHICH HAVE BEEN CARRIED ON IN SOUTH YORKSHIRE AREA FROM EARLIEST TIMES TO THE RECENT PAST.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
75 BANNER CROSS ROAD
SHEFFIELD
75 Banner Cross Road
SHEFFIELD
S11 9HQ
- Ffôn:
- 01142361471
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
syihs.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window