PADDOCK WOOD U3A

Rhif yr elusen: 1179959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The U3A members share their knowledge and talents freely with each other in informal learning interest groups. They create their own opportunities to learn in the ways that suit members best. As a result, members contribute to a wide range of engaging and stimulating interest groups in an atmosphere of mutual support and companionship. Members study not for qualifications but for enjoyment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £50,603
Cyfanswm gwariant: £48,546

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Medi 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven John Hann Ymddiriedolwr 12 May 2025
Dim ar gofnod
Margaret Warner Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
Fred Lemont Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
Trevor George Sampson Ymddiriedolwr 10 October 2024
Dim ar gofnod
George Trevor Carney Ymddiriedolwr 15 July 2024
Dim ar gofnod
NEIL MACKINLAY LYNN Ymddiriedolwr 15 July 2024
Dim ar gofnod
Linda Fearnley Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Michael James Smith Ymddiriedolwr 13 October 2022
Dim ar gofnod
Barry William Ednie Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
WENDY WOLLEN Ymddiriedolwr 11 October 2018
Dim ar gofnod
JENNIFER ANN CARNEY Ymddiriedolwr 18 July 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.71k £12.24k £39.95k £38.91k £50.60k
Cyfanswm gwariant £21.40k £12.20k £33.97k £34.60k £48.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 01 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 23 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 12 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 12 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 03 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Kingsmead Park
Church Road
Paddock Wood
TONBRIDGE
Kent
TN12 6HE
Ffôn:
01892 835575