RAILSIDE COMMUNITY GARDEN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Railside Community Garden CIO was set by local residents in Streatham SW16 in 2018 to co-ordinate the use of some unused land next to the railway, and turn it into a Community Garden. During 2019 and 2020 the RCG has successfully landscaped the area, built planters, grown a wide variety of veg, started a regular supply to a foodbank, and is establishing itself as a community asset.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lambeth
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Sheila Francoise CREES | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|
||||
Martin York | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Ailbhe Phelan | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Kay Veronica TROTTER | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Caroline GRIDLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
AMANDA WINDSOR WAITE | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Matthew Robert JONES | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68k | £1.64k | £3.51k | £4.16k | £9.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.82k | £2.42k | £3.20k | £1.43k | £9.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION BY PROVIDING AN AREA FOR USE AS A COMMUNITY GARDEN AND OTHER ACTIVITIES FOR INDIVIDUALS IN STREATHAM AND THE SURROUNDING AREA, WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF SUSTAINABLE HORTICULTURE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 7 Harborough Road
LONDON
SW16 2XP
- Ffôn:
- 07790299282
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window