ST MARY THE VIRGIN ESTATE MANAGEMENT CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Charity is to administer and manage the property in its care. The income of the Estate Charity is to be applied as follows: 1. Making small awards made under the governing scheme 2. For the benefit of Newcastle Royal Grammar School - 53% of the balance 3. As to the remainder for the related Almshouses Charity for the running of two residential homes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Watson Kyle | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Nancye Amey | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Alan Birkmyre | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Nigel Robert Paton | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|||||
Stephen John Lightley | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|||||
Dr HAZEL JONES-LEE | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|||||
CLAIRE STEPHANIE PENN | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
GILES CURSON HUNTER | Ymddiriedolwr | 14 August 1979 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.01k | £440.56k | £442.19k | £457.16k | £461.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.01k | £440.56k | £442.19k | £457.16k | £461.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 02/04/1979 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/09/2000 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/09/2001 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20/02/2014
Gwrthrychau elusennol
THE ESTATE TRUSTEES SHALL PAY OUT OF THE YEARLY INCOME OF THE ESTATE CHARITY (A) £400 TO THE VICAR FOR THE TIME BEING OR PRIEST IN CHARGE OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MATTHEW AND SAINT MARY THE VIRGIN, NEWCASTLE UPON TYNE FOR HIS OWN USE AND BENEFIT, AND (B) £1000 TO THE DIRECTORS OF THE NEWCASTLE UPON TYNE ROYAL GRAMMAR SCHOOL FOR APPLICATION IN ADVANCING THE FULL-TIME FURTHER EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25. 53% OF RESIDUE TO THE GOVERNORS OF THE NEWCASTLE UPON TYNE ROYAL GRAMMAR SCHOOL AND 47% OF RESIDUE TO ALMSHOUSE TRUSTEES. FOR FULL DETAILS SEE SCHEME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MINCOFFS LLP
5 OSBORNE TERRACE
JESMOND
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 1SQ
- Ffôn:
- 07818001884
- E-bost:
- TGRAY@MINCOFFS.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window