ymddiriedolwyr ST MARY THE VIRGIN ESTATE MANAGEMENT CHARITY
Rhif yr elusen: 512217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Watson Kyle | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Rachel Nancye Amey | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Alan Birkmyre | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Nigel Robert Paton | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|||||
Stephen John Lightley | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|||||
Dr HAZEL JONES-LEE | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|||||
CLAIRE STEPHANIE PENN | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
GILES CURSON HUNTER | Ymddiriedolwr | 14 August 1979 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.