Hanes ariannol PLAYGROUND - ART AND ENVIRONMENT, CONNECTING PEOPLE

Rhif yr elusen: 1182093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.90k £22.68k £21.10k £18.95k £630
Cyfanswm gwariant £145 £14.50k £13.35k £17.46k £2.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £9.74k £600