Hanes ariannol AUGHTON ST MICHAEL'S C E SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 512221
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.53k | £7.80k | £6.48k | £7.96k | £12.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.03k | £6.65k | £5.65k | £8.18k | £5.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.