Hanes ariannol CELESTIAL CHURCH OF CHRIST, NOTTINGHAM PARISH 1

Rhif yr elusen: 1179380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.25k £6.54k £12.53k £16.53k £22.68k
Cyfanswm gwariant £6.78k £6.54k £10.51k £14.25k £20.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A