WIRRAL GROUP OF ADVANCED MOTORISTS,AFFILIATED TO THE INSTITUTE OF ADVANCED MOTORISTS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advice and guidance to Associate Members on how best to obtain the necessary skills to pass the Institutes Advanced Driving Test.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Wirral
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
- WIRRAL ADVANCED MOTORISTS (Enw gwaith)
- WIRRAL GROUP OF ADVANCED MOTORISTS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TONY STOPFORTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Derek Jeffries | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Joanne Bolland | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
YVONNE CHARLETT | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Dr Guy Lightfoot | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Simon Mark Richards | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|||||
ELIZABETH SCARFF | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91k | £3.36k | £3.45k | £3.15k | £2.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36k | £1.01k | £1.18k | £3.48k | £1.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 DECEMBER 1981,AS AMENDED 29 JANUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
(A)TO IMPLEMENT THE OBJECTS FOR WHICH THE INSTITUTE WAS FORMED, NAMELY TO ENCOURAGE INTEREST IN ROAD SAFETY BY HELPING MOTORISTS AND MOTORCYCLISTS TO PASS THE ADVANCED TEST AND IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECT BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE THE GROUP SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS(B)TO ORGANISE MEETINGS AND EVENTS OPEN TO ALL MEMBERS OF THE PUBLIC(C)TO ISSUE A NEWSLETTER
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 HEATHFIELD ROAD
BRIGHTON-LE-SANDS
LIVERPOOL
L22 6RF
- Ffôn:
- 07921663220
- E-bost:
- info@wirraliam.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window