Hanes ariannol CHINESE COMMUNITY WELLBEING SOCIETY

Rhif yr elusen: 1181750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £494.50k £282.33k £503.64k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £253.12k £352.74k £415.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £263.09k £207.76k £171.70k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £59.07k £34.69k £46.23k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £2.03k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £2.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £492.90k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £5.89k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £415.32k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £1.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0