Hanes ariannol THE ROYAL GRAMMAR SCHOOL, HIGH WYCOMBE FOUNDATION CIO
Rhif yr elusen: 1179234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.97m | £460.51k | £569.40k | £816.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £617.64k | £523.21k | £483.01k | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £344.13k | N/A | £265.19k | £502.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £240.00k | N/A | £265.00k | £265.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £23.89k | N/A | £39.21k | £49.80k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.36m | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £616.39k | N/A | £465.50k | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.25k | N/A | £17.51k | £15.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £9.00k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £313.40k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £273 | N/A | £9.28k | £7.70k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.