Hanes ariannol KEN DODD CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1179779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.89m £459.55k £556.77k £539.71k £626.37k
Cyfanswm gwariant £851.94k £570.81k £526.76k £543.27k £551.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £12.50m N/A £100.00k £1.31k £127.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £4.20k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £390.62k N/A £452.57k £500.90k £498.51k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £37.50k £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £810.00k N/A £469.36k £485.52k £494.84k
Gwariant - Ar godi arian £41.38k N/A £57.40k £57.73k £56.97k
Gwariant - Llywodraethu £3.36k N/A £3.36k £3.36k £4.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £466.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £38.02k N/A £57.40k £57.73k £56.97k
Gwariant - Arall £561 N/A £1 £22 £0