CAPITAL OF CYCLING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to encourage more people to cycle, more often for utility and leisure. We develop the capacity of deprived communities to engage with cycling activities. We believe the environmental, social, mental and physical health, community and economic benefits of cycling are huge and collaborating with and supporting cycling related campaigns, clubs and community groups helps us to realise these.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,279 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ADAM TASKER | Cadeirydd | 18 July 2018 |
|
|
||||
Jaeesha Ali | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Imran Hussain | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Lynnette Evans | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.43k | £190.88k | £121.73k | £195.32k | £228.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.66k | £108.10k | £137.56k | £151.98k | £170.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | £59.02k | £22.60k | £51.80k | £21.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF CYCLING ACTIVITIES AND FACILITIES. 2. TO ADVANCE AMATEUR SPORT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING FACILITIES AND SUPPORT FOR CYCLING SUCH AS THROUGH CYCLING TRAINING AND CYCLE MAINTENANCE TO MAKE BICYCLES SAFE TO RIDE. 3. TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF BRADFORD IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS, AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY, THROUGH GROUP ACTIVITIES, VOLUNTEERING AND TRAINING IN CYCLING AND CYCLE MAINTENANCE. 4. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY PROMOTING CYCLING AND ACTIVE TRAVEL ACTIVITIES AND INFRASTRUCTURE AS ALTERNATIVES TO FOSSIL FUEL-BASED MODES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Capital of Cycling
Rawson Road
BRADFORD
BD1 3SH
- Ffôn:
- 01274309597
- E-bost:
- info@capitalofcycling.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window