THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHESTERTON, THE GOOD SHEPHERD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitable objects of the PCC are primarily focused on the advancement of religion, which is recognised as a charitable purpose having public benefit. All regular public worship is provided free of charge and open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £997 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2018: Cofrestrwyd
- CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD, CAMBRIDGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID JAMES MAHER | Cadeirydd | 10 September 2007 |
|
|
||||
Rev David Arthur Tisdall | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Amy Helen Buckley | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Eleonora Frida Scognamiglio | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Carnegie Innes | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Dr John Harvey Lamont | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Anne Forbes | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Rosalind Mary Lund | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Dawn Brewer | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Fiona Margaret Blows | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Helen Susan Wingfield Pain | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Rev Kristian Sydney Hewett | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
John Phillips | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
GUIDO NICCOLO BARZINI | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
JINTY NICOLA KEIR | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
RUTH BANGER | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.75k | £162.97k | £113.67k | £121.24k | £154.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.17k | £119.45k | £107.92k | £119.65k | £152.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £2.42k | £1.00k | £997 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD
MANSEL WAY
CAMBRIDGE
CB4 2ET
- Ffôn:
- 01223351844
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window