LES PETITS BILINGUES DE NEWHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of Les Petits Bilingues de Newham is the advancement of education for the public benefit by providing French-speaking and non-French-speaking children from the ages of 5 to 16 plus living in East London with lessons in French and other activities outside mainstream education to help those with an existing connection with the French language culture and heritage maintain it in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURHANA TAJAMMAL | Cadeirydd | 30 May 2018 |
|
|
||||
JULIA MAYENAQUIBY | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Shemaila RASHID | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.84k | £4.83k | £16.27k | £11.55k | £15.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.84k | £4.83k | £16.27k | £11.32k | £15.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Hydref 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Hydref 2024 | 183 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mai 2024 | 201 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mehefin 2024 | 220 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2024 | 566 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mehefin 2024 | 585 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mai 2024 | 924 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mehefin 2024 | 950 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF LES PETITS BILINGUES DE NEWHAM IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING FRENCH SPEAKING AND NON-FRENCH SPEAKING CHILDREN FROM THE AGES OF 5 TO 16+ LIVING IN EAST LONDON WITH LESSONS IN FRENCH AND OTHER ACTIVITIES OUTSIDE MAINSTREAM EDUCATION TO HELP: (A) THOSE WITH AN EXISTING CONNECTION WITH FRENCH LANGUAGE, CULTURE AND HERITAGE MAINTAIN THIS CONNECTION IN THE UK AND WITH THEIR EXTENDED FAMILIES IN THEIR COUNTRIES OF ORIGIN; (B) THOSE WITH NO SUCH CONNECTION, ACQUIRE AN UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF FRENCH LANGUAGE, CULTURE AND HERITAGE; (C) BINATIONAL FAMILIES WHO ARE EITHER SETTLED PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN EAST LONDON AND WHOSE CHILDREN DO NOT ATTEND FRENCH EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS MEET THEIR NEEDS AND VALUES THROUGH THE PROVISION OF FRENCH CULTURAL SUPPORT WITH A FOCUS ON IMPROVING THE CHILDREN'S LANGUAGE SKILLS, CONFIDENCE AND SELF-ESTEEM, WHICH IN TURN WILL HAVE A FURTHER POSITIVE IMPACT ON THEIR LITERACY AND SPEAKING SKILLS; (D) CHILDREN ATTENDING OUR SCHOOL WITH THE ABILITY TO TRAVEL TO FRANCOPHONE COUNTRIES TO FURTHER EXPAND THEIR EXPOSURE TO AND IMMERSION INTO FRENCH LANGUAGE, CULTURE AND HERITAGE WHICH IN TURN LENDS TO A MORE POSITIVE INTEGRATION INTO BRITISH SOCIETY AND EDUCATIONAL SYSTEM; (E) PARENTS AND CHILDREN OF NEWHAM EAGER TO DEVELOP SUCH SKILLS EASILY ACCESS SUCH LANGUAGE LEARNING FACILITIES WITHOUT HAVING TO TRAVEL LONG DISTANCE; (F) EXTEND THE SERVICE TO ADULTS LIVING IN THE BOROUGH TO LEARN FRENCH LANGUAGE AND CULTURE; (G) ACHIEVE THESE PURPOSES BY THE USE OF NON-TRADITIONAL AND PLAYFUL TEACHING METHODS AIMING AT CREATING AN ATMOSPHERE OF FUN, ENGAGING STUDENTSÆ CREATIVITY IN THEIR LEARNING AND PRACTICE OF FRENCH LANGUAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Wharf Community Dock
2 John Harrison Square
LONDON
E16 2ZA
- Ffôn:
- 07470702474
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window