KINGS SCHOOL, GRANTHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charitable organisation holding the land and buildings used by the King's School, Grantham
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Joseph Ross | Cadeirydd | 16 October 2013 |
|
|
||||
Matthew Wynn Mr | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Dr Holly Carter | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Daniel Chard | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
JOSEPH HOWARD PELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFFREY RICHARD THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN ARMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN COUSINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ANN ALLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.21k | £7.62k | £8.07k | £9.24k | £9.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.34k | £1.05k | £1.34k | £2.32k | £1.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Awst 2024 | 185 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 2 JUNE 1986 AND 26 MARCH 1996 AS AMENDED ON 26 JUNE 1996 AS AMENDED BY SCHEME DATED 05 APR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS:- 1) IN OR TOWARDS PROVIDING FOR THE SCHOOLSUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE DFE/EDUCATION FUNDING AGENCY OR ITS SUCCESSORS AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND THE SCHOOL GOVERNORS: 2) IN PROMOTING IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT THE EDUCATION OF CHILDREN ATTENDING THE SCHOOL WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSES 3 AND 4 OF THE COMMISSIONERS SCHEME 2 JUNE 1986)
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 19 Ebrill 1982 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE KINGS SCHOOL
BROOK STREET
GRANTHAM
NG31 6RP
- Ffôn:
- 01476 563180
- E-bost:
- ruth.clewlow@kings.lincs.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window