UNLOCK THE MUSIC CONCERT MAKING

Rhif yr elusen: 1179770
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a music based charity based in the Coventry. We work with amateur musicians of all ages, particularly singers to help them develop their talents by providing them with opportunities to perform in public. Often our charity raises much needed funds for other charities by setting up a concert typically in settings such as church halls or retirement homes to raise much needed funds.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 03 Medi 2018: CIO registration
  • 30 Ionawr 2025: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • UMCM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £359 £359 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £478 £478 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 15 Awst 2024 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 15 Awst 2024 16 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 09 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 09 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 04 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 04 Ionawr 2022 158 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 04 Ionawr 2022 158 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 13 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 03 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd