Ymddiriedolwyr MARLOES & DALE PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATION SCHEME (CIO)
Rhif yr elusen: 1178452

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLINOR MORGAN | Cadeirydd | 10 October 2019 |
|
|
||||
Benjamin Michael Norman | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Philippa Jade Krelle | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Leah Louise Partridge | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
John Gwyn Watts | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Francesca Eloise Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
James Robert Platt | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
HUGH CHARLES BISHOP | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.