SHREE SWAMINARAYAN MANDIR OLDHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prayer services held twice daily, where discourses, aarti, kirtan, dhun and stotras are performed. All persons are welcome to the services. All religious festivals are celebrated with enthusiasm. Learned Sadhus from India visit the temple and hold special discourses. Promoting the faith to new and young members is achieved through Youth Services and Gujarati classes, which are well attended.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£647,270
Roddion a chymynroddion | £623.27k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £24.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£576,912
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £576.91k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £576.91k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £70.36k |
Pobl

2 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
450 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 509271 SHREE SWAMINARAYAN TEMPLE OLDHAM
- 12 Hydref 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravin Mulji Vekariya | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Anil Dhanji Kara | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sanjay Parbat Kerai | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
JITENDRA BHIMJI KARA | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|||||
HITESH PARBAT BHUDIA | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
||||
VALJI RAMJI VEKRIA | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
||||
VINOD PARBAT VEKARIA | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.24k | £1.36m | £1.11m | £2.47m | £647.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.00k | £2.16m | £1.14m | £2.44m | £576.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.33m | £1.09m | £2.46m | £623.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £24.76k | £25.71k | £15.04k | £24.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £1.09m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £2.16m | £1.14m | £2.44m | £576.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £2.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £379.59k | £1.87m | £1.46m | £1.31m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £499.00k | £1.52m | £1.07m | £846.53k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 24 Ionawr 2023 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 24 Ionawr 2023 | 116 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 06 Hydref 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 06 Hydref 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26 APR 2018
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE CHARITYÆS OBJECTS ARE: 2.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE HINDU FAITH AMONGST ITS FOLLOWERS AND OTHERS BASED UPON THE ORIGINAL TEACHINGS AND PRINCIPLES OF LORD SHREE SWAMINARAYAN AS PROPOUNDED BY THE NAR-NARAYAN DEV GADI, GUJARAT, INDIA, IN THE TOWN OF OLDHAM AND THE COUNTY OF LANCASHIRE, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MAINTAINING A TEMPLE AND OTHER FACILITIES FOR HINDU WORSHIP; AND 2.1.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE HINDU FAITH, HINDU TRADITIONS, HISTORY, LITERATURE, MUSIC AND THE GUJARATI LANGUAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Shree Swaminarayan Mandir
Copster Hill Road
OLDHAM
OL8 1QB
- Ffôn:
- 01616520993
- E-bost:
- info@oldhammandir.faith
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window