Ymddiriedolwyr FRIENDS OF NUNHEAD CEMETERY
Rhif yr elusen: 1178763

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY PARTINGTON | Cadeirydd | 17 May 2018 |
|
|
||||
Petra Florina Handoca | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
JAMIE PHILIP HARRINGTON WARNER | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
CHARLES NEWMAN | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
OLIVER SEWAL PANE LOMER | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
GARRY ROY WILES | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
KEITH TURPIN | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
RONALD WOOLLACOTT MBE | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
CAROL MARGARET STEVENSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
ANN COLEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
JEFFREY HART OBE | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
JANE CHRISTINE HART FICHEME | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.