Hanes ariannol BARNSTAPLE LIONS CLUB
Rhif yr elusen: 1178679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (114 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.31k | £15.62k | £7.69k | £5.78k | £11.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.14k | £14.40k | £8.54k | £6.45k | £8.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £1.00k | £1.00k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.