HOLT & DISTRICT DEMENTIA SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Centred on Holt and the surrounding district, we offer social support and access to activities for those living with dementia and respite for their carers through provision of 2 weekly cafes, a home visiting service and a twice monthly afternoon cafe, plus information and advice on our website and newsletters, dementia awareness training and participation in local dementia friendly initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE GAYNOR ROBERTS | Cadeirydd | 04 September 2018 |
|
|||||
Jocelyn Paula Wiggins | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Dr Stephen John Gillam | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
ISOBEL MARGARET HORSLEY | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
ELEANOR MARY SIDGWICK | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
DAVID BENSON TWINING SIDGWICK | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.42k | £3.20k | £16.08k | £16.89k | £9.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.06k | £3.13k | £7.17k | £9.02k | £11.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.23k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Sep 2018 as amended on 18 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘THE OBJECTS’) ARE THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONGST THOSE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR CARERS WITHIN HOLT AND THE IMMEDIATE SURROUNDING DISTRICT TO A RADIUS OF 8 MILES WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR DISABILITY BY:- 1. PROVIDING SUPPORT AND SERVICES APPROPRIATE TO THEIR NEEDS; 2. DEVELOPING GREATER AWARENESS AND UNDERSTANDING OF DEMENTIA ISSUES WITHIN OUR LOCAL COMMUNITY; 3. ESTABLISHING AND DEVELOPING NETWORKS AND LINKS WITH OTHER SERVICE PROVIDERS AND BUSINESSES TO ENABLE US TO SUPPORT AND DEVELOP A LOCAL DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY; 4. PROVIDING ACCESSIBLE INFORMATION ON HOW TO ACCESS ADVICE, SUPPORT AND SERVICES FOR PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR CARERS; AND 5. PROVIDING SOCIAL SUPPORT AND ACCESS TO ACTIVITIES THROUGH THE PROVISION OF A DEMENTIA-FRIENDLY CAFÉ, HOME VISITING AND OTHER ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Cromer Road
HOLT
Norfolk
NR25 6EU
- Ffôn:
- 01263710617
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window