Ymddiriedolwyr ACTON BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1179061

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Funmilayo Salako | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Syreta Claire Boost | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Richard Bellis | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
John Anthony Robson | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Janet Ann Neasham | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
Carol Olivia Sears | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
Laura Claire France Kellard | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|
||||
Guy Russell William Sears | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
||||
SARAH JANE ROBSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
FRANCES BELLIS | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
JOSEPHINE CHOJI-DAVOU | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.