POCKLINGTON AND DISTRICT LIONS CLUB (CIO)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Club's activities in the Pocklington and Market Weighton area of East Yorkshire are focussed on raising funds to achieve our objectives. We provide and maintain a fleet of mobility scooters and wheelchairs enabling disabled and elderly members of the community to keep their mobility and improve their independence. in addition grants are given to individuals for their welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HARRISON | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Graham West | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Margaret Riley | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
John Geoffrey Finn | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Bryan Riley | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|||||
John Lincoln Eeles | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Steven John Wilks | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.92k | £10.89k | £26.37k | £16.68k | £13.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.46k | £8.98k | £14.98k | £20.74k | £14.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
1.1 THE OBJECTS OF THE CLUB ARE SUCH PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ENGLAND & WALES, INCLUDING IN PARTICULAR: 1.1.1 THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP BY: 1.1.1.1 PROMOTING THE PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP; 1.1.1.2 ENCOURAGING MEMBERS TO TAKE AN ACTIVE INTEREST IN THE CIVIC, CULTURAL, SOCIAL AND MORAL WELFARE OF THE COMMUNITY; 1.1.1.3 PROVIDING A FORUM FOR THE OPEN DISCUSSION OF ALL MATTERS OF PUBLIC INTEREST; PROVIDED THAT PARTISAN POLITICS AND SECTARIAN RELIGION SHALL NOT BE DEBATED BY MEMBERS; 1.1.1.4 ENCOURAGING SERVICE-MINDED PEOPLE TO SERVE THEIR COMMUNITY WITHOUT PERSONAL REWARD AND ENCOURAGING THE PROMOTION OF HIGH ETHICAL STANDARDS IN COMMERCE, INDUSTRY, PROFESSIONS, PUBLIC WORKS AND PRIVATE ENDEAVOURS; 1.1.1.5 SUPPORTING YOUTH TO DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; 1.1.2 PROMOTING THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE PUBLIC BENEFIT BY ASSOCIATING WITH LOCAL AUTHORITIES IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF PEOPLE IN LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES; 1.1.3 PROMOTING VOLUNTEERING; 1.1.4 THE RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED IN PARTICULAR BY PROVIDING HUMANITARIAN AID AND DISASTER RELIEF; 1.1.5 THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES BY PREVENTING AVOIDABLE BLINDNESS, ASSISTING DISABLED PEOPLE TO LEAD INDEPENDENT LIVES OR HELPING TO PREVENT OR MANAGE HEALTH ISSUES; 1.1.6 PROMOTING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT; AND/OR 1.1.7 PROMOTING COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 STROTHER CLOSE
POCKLINGTON
YORK
YO42 2GR
- Ffôn:
- 01759 305490
- E-bost:
- john.eeles@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window