Hanes ariannol SHIELD OF FAITH FAMILY CHRISTIAN CHURCH

Rhif yr elusen: 1180095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £165.43k £100.71k £174.80k £165.91k £120.07k
Cyfanswm gwariant £66.97k £51.18k £94.77k £129.39k £100.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A