CYLCH MEITHRIN PENPARC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ysgol feithrin
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,820 o 1 gontract(au) llywodraeth a £48,429 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1056905 CYLCH MEITHRIN PENPARC
- 18 Mehefin 2018: CIO registration
- GRWP MEITHRIN PENPARC (Enw blaenorol)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRIAM ELERI DAVIES | Cadeirydd | 01 June 2017 |
|
|
||||
Naomi Sharp | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.17k | £62.69k | £88.92k | £97.80k | £95.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.82k | £58.62k | £63.18k | £65.85k | £83.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £36.59k | £32.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.09k | £28.10k | £44.90k | £53.23k | £48.43k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Medi 2024 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Medi 2024 | 233 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Mawrth 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Mawrth 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 18 JUN 2018 AMENDED ON 03 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT[S] OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE A. PROVIDING SUITABLE PLAY AND ACTIVITIES B. ARRANGING CHARITABLE ACTIVITIES WHICH ENSURE THAT PARENTS ARE ABLE TO SUPPORT THEIR CHILDREN’S EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Y caban
Iard yr ysgol
Penparc
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1SG
- Ffôn:
- 01239810343
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window