MADELEY AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We organise and coordinate a monthly programme of talks, discussions, interest group meetings, field trips, outings and social events aimed predominately at the local retirement community, with the objective of fostering life-long learning, fitness and mental welfare. All activities are run by our members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 16 Hydref 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL BUTTERY | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
PAMELA ILLINGWORTH | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
CATHERINE CLITHEROE | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
JULIET COLLINS | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Wood | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Roy Gadsden | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
LINDA MARGARET POLWART | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Frederick Paul Chase | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE MARGARET HAWKSLEY | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Pauline Bloor | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Robert Wilcox | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||
GLENDA KATHERINE HELENA MILLER | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.90k | £5.86k | £11.95k | £13.31k | £18.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.29k | £1.74k | £9.77k | £13.23k | £18.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Awst 2024 | 194 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 JUL 2011 as amended on 08 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE NO LONGER IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN MADELEY AND ITS SURROUNDING LOCALITY. 2) THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Heighley Castle Way
Madeley
Crewe
CW3 9HF
- Ffôn:
- 07817789189
- E-bost:
- H.HURD@KEELE.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window