BOLTON ARMED FORCES CENTRE 4 VETERANS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bolton Armed Forces Centre 4 Veterans CIO Our aim is to provide a point of reference for members and former members and their families of all branches of the armed forces who need help and advice no matter what the issue is, from housing and benefits to Someone to talk to about any other problems That may occur. The centre is run by veterans who understand the problems veterans face
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN JONES | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
BARRY PICKARD | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.75k | £16.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.97k | £10.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 204 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 204 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 570 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 570 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 935 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 935 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mawrth 2022 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mawrth 2022 | 148 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Tachwedd 2020 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE NEED, HARDSHIP AND DISTRESS AMONGST THE MEMBERS AND FORMER MEMBERS AND THEIR FAMILIES OF ALL THE BRANCHES OF THE ARMED FORCES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH; A. THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION TO LOCAL AND NATIONAL GOVERNMENT AGENCIES ON MATTERS AFFECTING MEMBERS OF THE ARMED SERVICES; B. THE PROVISION OF INFORMATION AND ADVICE ON ISSUES CONCERNING THEM SUCH AS WELFARE, HOUSING, BENEFITS AND PENSIONS; C. THE PROVISION OF COURSES AND TRAINING OPPORTUNITIES THAT SUPPORT CONFIDENCE, MOTIVATION AND EMPLOYMENT; AND D. LIAISING WITH INDIVIDUAL VETERANS AND VETERAN ORGANISATIONS AS APPROPRIATE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Victory Centre
Victory street
BL1 4JA
- Ffôn:
- 01204776628
- E-bost:
- enquiries@bafc4v.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window