Hanes ariannol GRANGE PAVILION

Rhif yr elusen: 1178768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.64k £169.18k £169.18k £198.77k £207.59k
Cyfanswm gwariant £6.40k £259.42k £234.02k £161.03k £127.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £30.74k £74.03k £31.44k £25.00k