ymddiriedolwyr THE SIMMS REEVE INSTITUTE BRANCASTER
Rhif yr elusen: 1180739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DEREK WAREHAM | Cadeirydd | 31 October 2018 |
|
|
||||
Kim Tracey Ainsworth | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Carole Lesley Ransom | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Wingrove | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
PATRIC BRIAN STUART | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.