Hanes ariannol WE CARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1178859
Rhybudd rheoleiddiol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.75k | £197.50k | £155.48k | £283.98k | £216.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £155.75k | £185.88k | £161.82k | £254.63k | £232.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.00k | £59.50k | £4.70k | £131.01k | £115.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.