ymddiriedolwyr DEAF-INITELY WOMEN
Rhif yr elusen: 1185431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Silo | Cadeirydd | 07 July 2022 |
|
|||||
Laura Alexandra Driver | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Niki Johnson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Samantha Killian | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Molly O'Brien | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Angela Guilfoyle | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Marie Harrison | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Corvette Silo | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.