ymddiriedolwyr SEXUAL ABUSE & RAPE ADVICE CENTRE (BURTON & DISTRICT)
Rhif yr elusen: 1180902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Theresa Bright | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|||||
Alison Allerson | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Cassie Ruth Tregenza | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Bagnall | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Anthony George Lennon | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
David John Martin | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.